Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Elin J K Gezelius Linde
Elin J K Gezelius Linde
19860504-XXXX
Ta kreditupplysning
Gezelius Linde, Elin J K är en kvinna född den 4 maj 1986 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Schlurben AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Elin J K Gezelius Linde har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-11
Bostadsrättsföreningen Knoppen 11
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-02-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Schlurben AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Emanuel Gezelius
Styrelsesuppleant
Elin J K Gezelius Linde
Tillbaka till sidans topp