Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Elin Gunilla Källgården
Elin Gunilla Källgården
19800421-XXXX
Ta kreditupplysning
Källgården, Elin Gunilla är en kvinna född den 21 april 1980 och är bosatt i Sigtuna
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
JThyni Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Elin Gunilla Källgården har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-12-31
Recap Power AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-05-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JThyni Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonas Olof Tyni
Styrelsesuppleant
Elin Gunilla Källgården
Tillbaka till sidans topp