Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Jimmy Förvaltning Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Jimmy Group Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Jimmy Förv Sthlm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Pershagen Strand | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Pershagen Strand | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ekolsunds slottsäng | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Ekolsunds slottsäng | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ekolsunds slottspark | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Ekolsunds slottspark | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |