Org.nr: 556617-2416
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Laestander, Marie Louise Siv | 2024-09-18 |
Huvudansvarig revisor | Lönnerö, Maria Anna-Lena | 2024-08-21 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-21 |
Styrelseledamot | Nordmark, Bo Stefan | 2024-04-06 |
Styrelseledamot | Rajala, Juha Olavi | 2024-04-06 |
Revisor | Anttila, Kent Emil | 2022-02-16 |