Org.nr: 559118-4816
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Erneholm, Anette Helen | 2023-09-05 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Per Gustav Linus | 2023-09-05 |
Extern firmatecknare | Wernersson, Bo Erling Ingemar | 2023-09-05 |
Huvudansvarig revisor | Olofsson, Kristina Maria | 2023-07-27 |
Revisor | KPMG AB | 2023-07-27 |
Styrelsesuppleant | Keitaanranta Broman, Linda W C | 2022-11-24 |
Styrelseledamot | Grevelius, Carl Johan Sven Emanuel | 2022-08-13 |
Extern firmatecknare | Jansson, Linda Carina | 2022-08-13 |