Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Castuz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Forserum International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | WA-förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Höglandsporten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB Ars Amandi | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JV:s Värderings - & mäklarkollegie AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Biokraft Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grönsjö Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Peklof AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | FAMoR AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Anno 300 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Einar-Sjöö, Jacob | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |