Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ehsan Fadakar Bani
Ehsan Fadakar Bani
19820826-XXXX
Ta kreditupplysning
Ehsan Fadakar Bani är en man född den 26 augusti 1982. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2024-05-19. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Digibyrån Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hundshoppen Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hundshoppen Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MyDogCare Svea AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
MyDogCare Svea AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MyDogCare Kungsholmen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
MyDogCare Kungsholmen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MyDogCare Kungsholmen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MyDogCare Östermalm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
MyDogCare Östermalm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MyDogCare Östermalm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MyDogCare Södermalm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
MyDogCare Södermalm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MyDogCare Södermalm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Farid Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GSBU AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ehsan Fadakar Bani har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-04-20
Svensk Bakgrundsanalys AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-01-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Digibyrån Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Alireza Shahbazi
Styrelseledamot
Ehsan Fadakar Bani
Tillbaka till sidans topp
Hundshoppen Nordic AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ehsan Fadakar Bani
Ordförande
Ehsan Fadakar Bani
Styrelseledamot
Jasmin Farid Moghaddam
Verkställande direktör
Jasmin Farid Moghaddam
Styrelsesuppleant
Sara Farid Moghaddam
Tillbaka till sidans topp
MyDogCare Svea AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Amin Fadakar Bani
Styrelseledamot
Ehsan Fadakar Bani
Verkställande direktör
Ehsan Fadakar Bani
Styrelsesuppleant
Fredrik Martin Brantlid
Tillbaka till sidans topp