Org.nr: 556587-7866
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Ahlström, Sebastian Alexander | 2024-08-26 |
Ordförande | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Pedersen, Else Marie | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Elgh, Karl Per Johan | 2023-10-14 |
Extern verkställande direktör | Larsson, Björn Peter | 2023-10-14 |
Huvudansvarig revisor | Daae, Carl Thomas | 2023-10-12 |
Ordförande | Lönn, Carl Albin Magnus | 2023-02-07 |
Styrelseledamot | Lönn, Carl Albin Magnus | 2023-02-07 |
Styrelsesuppleant | Johansson, Kai Daniel | 2023-02-07 |
Extern verkställande direktör | Jealmo, Maria Jeanette | 2023-02-07 |
Extern verkställande direktör | Larsson, Björn Peter | 2021-10-13 |