Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | CSC (Sweden) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Varvsporten | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-22 |