Org.nr: 559383-7510
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Haidari, Ali | 2024-09-23 |
Styrelseledamot | Haidari, Ali | 2024-09-18 |
Styrelsesuppleant | Haidari, Nadieh | 2024-09-18 |
Verkställande direktör | Haidari, Ali | 2024-09-18 |
Styrelsesuppleant | Bergsten, My Malin | 2023-11-18 |
Styrelseledamot | Alpar, Onur | 2023-07-03 |
Styrelseledamot | Berglund, Mikaela Jenni | 2022-06-24 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2022-06-24 |
Styrelsesuppleant | Selldén, Stina Maria | 2022-06-24 |