Org.nr: 559321-7044
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Krösche, Hanns Joachim | 2024-07-30 |
Styrelseledamot | Samlin, Håkan Petter | 2023-12-30 |
Ordförande | Björk, Lars Håkan | 2023-06-17 |
Styrelseledamot | Björk, Lars Håkan | 2023-06-17 |
Styrelseledamot | Holmström, Mattias Erik | 2022-03-08 |