Org.nr: 556433-7417
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lindholm, Kaj Richard Juhani | 2024-02-28 |
Verkställande direktör | Lindholm, Kaj Richard Juhani | 2024-02-28 |
Extern verkställande direktör | Nilsson, Dan Ingvar Martin | 2022-11-04 |
Styrelsesuppleant | Hugosson, Bengt Anders | 2022-10-13 |
Ordförande | Ericsson, Greger Arne | 2022-09-13 |
Styrelseledamot | Högström, Erik Anders Gunnar | 2022-09-13 |
Styrelseledamot | Ericsson, Greger Arne | 2022-09-13 |
Styrelseledamot | Pålsson, Mats Ingvar | 2022-09-13 |
Styrelseledamot | Cassel, Mark Niklas Gustav | 2022-09-13 |
Styrelseledamot | Nygren, Peter Niclas | 2022-09-13 |
Extern verkställande direktör | Nilsson, Dan Ingvar Martin | 2022-09-13 |
Huvudansvarig revisor | Albertsson, Lisa Maria | 2022-09-13 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-09-13 |
Ordförande | Hagdahl, Lars Gunnar Olof | 2022-06-10 |
Styrelseledamot | Hagdahl, Lars Gunnar Olof | 2022-06-10 |
Styrelseledamot | Ekström, Mats Tomas | 2022-06-10 |