Org.nr: 556237-8785
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Svensson, Anders Mikael | 2024-09-04 |
Styrelseledamot | Scott, Marie Isabelle | 2023-12-01 |
Ordförande | Ekman, Thomas Viktor | 2023-04-15 |
Styrelseledamot | Ekman, Thomas Viktor | 2023-04-15 |
Verkställande direktör | Ekman, Thomas Viktor | 2023-04-15 |
Huvudansvarig revisor | Rock Baley, Jennifer | 2022-09-02 |