Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Dorul Varli
Dorul Varli
19730417-XXXX
Ta kreditupplysning
Dorul Varli är en man född den 17 april 1973. Han är folkbokförd i Visby sedan 2022-01-22. Visby ligger i Gotland kommun, Gotlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Strängnäs Group AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Dorul Varli har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-03-02
Strängnäs Group AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Strängnäs Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Dorul Varli
Styrelsesuppleant
Jean-Pierre Varli
Tillbaka till sidans topp