Org.nr: 559262-7722
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Rueda Swanlund, Maria Eleonora N | 2023-12-14 |
Revisor | Axelsson, Camilla Victoria | 2023-12-14 |
Styrelseledamot | Vikström, Maria Camilla | 2023-08-17 |
Styrelseledamot | Käll, Linda Young Mee | 2023-08-17 |
Ordförande | Wal, Sarah Angelicka | 2023-04-21 |
Styrelseledamot | Wal, Sarah Angelicka | 2023-04-21 |
Styrelseledamot | Winolf, Maria Cecilia Linn | 2023-04-13 |
Verkställande direktör | Winolf, Maria Cecilia Linn | 2023-04-13 |
Revisor | Silvstrand, Carl David | 2022-11-23 |