Org.nr: 556606-2971
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sandberg, Simen | 2024-09-20 |
Delgivningsbar person | Nordin, Carl Alexander Emanuel | 2024-09-20 |
Huvudansvarig revisor | Taaler, Anders Joakim Toivo | 2024-01-09 |
Revisor | KPMG AB | 2024-01-09 |
Ordförande | Johnsen, Anders | 2023-10-13 |
Styrelseledamot | Johnsen, Anders | 2023-10-13 |
Extern verkställande direktör | Holmqvist, Hans Örje | 2023-10-13 |
Styrelseledamot | Azeem, Waqas Mahmood | 2023-05-13 |
Revisor | Strauss, Ulf | 2021-12-07 |