Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | PEN Concept Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-12 |