Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | DISAM Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | DISAM Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-12 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |