Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tea & Coffee Boost AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Rafael Romi Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Yrdholm i Uddevalla | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-14 |