Org.nr: 556155-2786
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Michalski, Johann Christoph | 2023-09-06 |
Styrelseledamot | Michalski, Johann Christoph | 2023-09-06 |
Huvudansvarig revisor | Forsberg, Hök Hans Olov Erik | 2023-01-19 |
Huvudansvarig revisor | Hornberg Roman, Karin Ingrid | 2022-11-05 |
Extern verkställande direktör | Gustafsson, Anna Karin Ingrid | 2021-10-08 |