Org.nr: 559102-9912
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Engstam, Per Johan | 2024-07-09 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-07-09 |
Ordförande | Poulsen, Svenn | 2023-10-10 |
Styrelseledamot | Poulsen, Svenn | 2023-10-10 |
Styrelseledamot | Bealieu, Barbra Marie | 2023-09-24 |
Styrelseledamot | Stähler, Cord Friedrich | 2023-07-08 |
Styrelseledamot | Reardon, William Edward | 2022-02-26 |
Styrelseledamot | Winters, Robert John | 2022-02-26 |