Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Denny Karl Erik Bergelin
Denny Karl Erik Bergelin
19491128-XXXX
Ta kreditupplysning
Bergelin, Denny Karl Erik är en man född den 28 november 1949 och är bosatt i Vingåker
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Linda Bergelin Redovisning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Denny Karl Erik Bergelin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-23
Slutplattan FEVGI 116728 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-12-16
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Linda Bergelin Redovisning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Denny Karl Erik Bergelin
Styrelseledamot
Linda Birgitta Bergelin
Tillbaka till sidans topp