Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Aabenraa Fälglager Sverige A/S, Danmark Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-09-30 |