Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | DSI Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Teknikkonsulterna i Kiruna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dennis Lundberg Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Skyttegatan Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | DSI 2 Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-05 |