Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Deniz Temur
Deniz Temur
19900102-XXXX
Ta kreditupplysning
Temur, Deniz är en man född den 2 januari 1990 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Solceller 365 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Deniz Temur har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-03
BO Repair AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-31
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Solceller 365 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Erik Mikael Backström
Ordförande
Per Erik Mikael Backström
Styrelsesuppleant
Lars Johan Borglund
Extern verkställande direktör
Mikael Andreas Rosén
Styrelseledamot
Deniz Temur
Tillbaka till sidans topp