Org.nr: 559262-9629
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Gille, Jan Peter | 2024-08-21 |
Styrelseledamot | Gille, Jan Peter | 2024-08-21 |
Verkställande direktör | Gille, Jan Peter | 2024-08-21 |
Ordförande | Anderzon, Åke Thomas | 2024-04-10 |
Styrelseledamot | Enocson, Hans Eric | 2024-04-10 |
Styrelseledamot | Vandewyngaerde, Hans Tony | 2024-04-10 |
Styrelseledamot | Anderzon, Åke Thomas | 2024-04-10 |
Verkställande direktör | Anderzon, Åke Thomas | 2024-04-10 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2024-03-16 |
Revisor | KPMG AB | 2024-03-16 |
Styrelseledamot | Wieland, Henrik | 2022-12-22 |