Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Bolagsman | Degrapont - il Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-25 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-04 |