Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-08-06 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-16 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-31 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-31 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-14 |