Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |