Sök på personer med företagsengagemang
Sök
David Niclas Lidström Hultén
David Niclas Lidström Hultén
20001014-XXXX
Ta kreditupplysning
David Niclas Lidström Hultén är en man född den 14 oktober 2000. Han är folkbokförd i Östersund sedan 2022-06-23. Östersund ligger i Östersund kommun, Jämtlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Lidas Digitalkommunikation AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
David Niclas Lidström Hultén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-10-25
LOxalis AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-12-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lidas Digitalkommunikation AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Göran Niclas Lidström
Ordförande
Göran Niclas Lidström
Styrelseledamot
Maria Sofia Ringvall
Styrelsesuppleant
David Niclas Lidström Hultén
Styrelsesuppleant
Hanna Maria Lidström Hultén
Tillbaka till sidans topp