Sök på personer med företagsengagemang
Sök
David Martin Berggren
David Martin Berggren
19751114-XXXX
Ta kreditupplysning
Berggren, David Martin är en man född den 14 november 1975 och är bosatt i Malmö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Burkert Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
FMT Aircraft Gate Support Systems AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
CDRD Berolina Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Asbjer AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
TelluSecure AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Benzer Publishing AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Böhmer Audio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Radwan Trading AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Trigonor Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
F&W Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Favrit Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Melisono AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Innit Audio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Öresund Advokat AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget B Short Network Nordic
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Aktiebolaget B Short Network Nordic
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Böhmer Innovations AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Nordic Retail Technology AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
David Martin Berggren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
Utträde: 2024-05-08
Sentient Heavy Vehicles AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-10-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Burkert Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Ingvar Lars-Göran Larsson
Extern firmatecknare
Kerstin Annika Sörensen
Styrelseledamot
Udo Walter Josef Gais
Styrelseledamot
Marco Ivan Steinemann
Ordförande
Marco Ivan Steinemann
Styrelseledamot
David Martin Berggren
Extern verkställande direktör
Jonas Erik Haesert
Revisor
Rödl & Partner Nordic AB
Tillbaka till sidans topp
FMT Aircraft Gate Support Systems AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Thore Thelander
Verkställande direktör
Per Thore Thelander
Styrelseledamot
Karl Anders Fällman
Ordförande
Karl Anders Fällman
Styrelseledamot
David Martin Berggren
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
CDRD Berolina Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Roswitha Bärbel Alken
Ordförande
Roswitha Bärbel Alken
Styrelsesuppleant
David Martin Berggren
Styrelseledamot
Viktor Salchow
Tillbaka till sidans topp