Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sveprol Bio Production AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sveprol Bio Production AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MBP Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | MBP Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-23 |