Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | XIII Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Autocap Group Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Autocap Group Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BlindDate App Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nova Circle Technologies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arente AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | WEYA AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Zell Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |