Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Bolagsman | HANDELSBOLAGET FALKEN FASTIGHETER | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-09-02 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-09-02 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-18 |