Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Programutvecklarna i Norrköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Oy Osk. Rajala Finland Filial i Sverige | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Unikie AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-09-18 |
||
Revisor Utträde: 2024-08-27 |
||
Revisor Utträde: 2024-08-07 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-17 |