Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-30 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |