Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Klarna Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Klarna Bank AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Klarna MAS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Slashten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dahosa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dynamic Health Industries AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Supernormal AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | TOSA AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Larkan XII AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-09 |