Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BSN Medical Sweden Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-29 |