Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | North Castle AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | North Castle AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vidiri Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vidiri Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Starck & Jacobs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Smålandskapital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Villa Kastil Utara AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Villa Kastil Utara AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lirdnek Fastighet Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lirdnek Fastighet Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-07 |