Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Expand Invest Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-19 |