Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |