Sök på personer med företagsengagemang
Sök
David Fredrik Axel Kumlin
David Fredrik Axel Kumlin
19840223-XXXX
Ta kreditupplysning
Kumlin, David Fredrik Axel är en man född den 23 februari 1984 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Östra Kungsholmsporten
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastighetsaktiebolaget Östra Kungsholmsporten
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Förtjusningen 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastighetsaktiebolaget Förtjusningen 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets AB Terminalvägen 24
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pallas Udde AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Pallas Udde AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
URSUSREM Atlas I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
URSUSREM Atlas II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
URSUSREM Hornsbergstornen I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
URSUSREM Hornsbergstornen I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
URSUSREM Hornsbergstornen II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
URSUSREM Hornsbergstornen II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Surban AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
David Fredrik Axel Kumlin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-16
Tokyo Style AB
Vilande
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-10-06
Termino C 8415 AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-01-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighetsaktiebolaget Östra Kungsholmsporten
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Anders Olof Linusson
Styrelseledamot
Joakim Ralph Karlsson
Styrelseledamot
Fredrik Hansen Steinum
Styrelseledamot
David Fredrik Axel Kumlin
Ordförande
David Fredrik Axel Kumlin
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Fastighetsaktiebolaget Förtjusningen 1
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Anders Olof Linusson
Styrelseledamot
Joakim Ralph Karlsson
Styrelseledamot
Fredrik Steinum
Styrelseledamot
David Fredrik Axel Kumlin
Ordförande
David Fredrik Axel Kumlin
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Fastighets AB Terminalvägen 24
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Anders Olof Linusson
Styrelseledamot
Stefan Hans Colldahl
Styrelseledamot
Fredrik Hansen Steinum
Ordförande
Fredrik Hansen Steinum
Styrelseledamot
David Fredrik Axel Kumlin
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp