Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | LADES AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | LADES Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | LADES Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ossco AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekonomiska föreningen Tottarps förskola | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-22 |