Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vidar & Rosbo Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ydremark Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hvala Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stareo Technologies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Stareo Technologies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-04 |