Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Daoud Kass Yosef
Daoud Kass Yosef
19780226-XXXX
Ta kreditupplysning
Kass Yosef, Daoud är en man född den 26 februari 1978 och är bosatt i Södertälje
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
GK Franchising Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GK Production AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GK Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska Strängnäs AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GK Barkarby AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GK Sundsvall AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
GK Sundsvall AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Enefast i Järna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GKB Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
GKB Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Järna Fast 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Järna Fast 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GK Malmö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Swedike Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska GK Restauranger AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Grekiska Vaxholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska Arenastaden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska Sundsvall AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska Citadellen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska Kumla AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska Reserv 3 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska Piteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grekiska Norrtälje AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Daoud Kass Yosef har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-10-07
Grekiska Kungsbacka AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-18
GK Göteborg AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-03-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
GK Franchising Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Musa Yalcin
Ordförande
Musa Yalcin
Revisor
Claes Tobias Benne
Styrelseledamot
Zeki Yalcin
Styrelsesuppleant
Daoud Kass Yosef
Tillbaka till sidans topp
GK Production AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Musa Yalcin
Verkställande direktör
Musa Yalcin
Ordförande
Musa Yalcin
Revisor
Claes Tobias Benne
Styrelseledamot
Zeki Yalcin
Styrelsesuppleant
Daoud Kass Yosef
Tillbaka till sidans topp
GK Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Musa Yalcin
Revisor
Claes Tobias Benne
Styrelseledamot
Zeki Yalcin
Verkställande direktör
Zeki Yalcin
Ordförande
Zeki Yalcin
Styrelsesuppleant
Daoud Kass Yosef
Tillbaka till sidans topp