Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-13 |