Org.nr: 559237-0604
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Lycén, Tommy Claes | 2023-11-01 |
Styrelseledamot | Skåntorp, Carl Fredrik | 2023-11-01 |
Styrelseledamot | Lycén, Tommy Claes | 2023-11-01 |
Styrelseledamot | Chowdhury Norén, Stefan Anders H | 2023-11-01 |
Styrelsesuppleant | Skåntorp, Linda Marie | 2023-02-17 |
Styrelseledamot | Rengfelt, Oscar Johan | 2023-01-06 |
Verkställande direktör | Rengfelt, Oscar Johan | 2023-01-06 |
Revisor | Claesson, Maria Katarina | 2022-02-01 |