Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Daniel Peter Hallin
Daniel Peter Hallin
19760910-XXXX
Ta kreditupplysning
Daniel Peter Hallin är en man född den 10 september 1976. Han är folkbokförd i sedan 2021-04-19. ligger i Höganäs kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Yngsjö Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Daniel Peter Hallin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-21
Utemiljö i Höganäs AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Yngsjö Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Andreas Johan Karlberg
Styrelsesuppleant
Daniel Peter Hallin
Tillbaka till sidans topp