Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Daniel Olsson
Daniel Olsson
19740328-XXXX
Ta kreditupplysning
Daniel Olsson är en man född den 28 mars 1974. Han är folkbokförd i Östersund sedan 2021-12-01. Östersund ligger i Östersund kommun, Jämtlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Koloniträdgårdsföreningen Oden ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Daniel Olsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-09
Bostadsrättsföreningen Översten
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-04-13
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-04-13
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Koloniträdgårdsföreningen Oden ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Karl Gustav Landervik
Styrelseledamot
Eva-Lena Andréasson
Styrelsesuppleant
Jan Michael Petersson
Styrelseledamot
Ulrika Maria Louise Lundén
Styrelsesuppleant
Rita Christina Sandelius
Styrelsesuppleant
Daniel Olsson
Styrelseledamot
Eva Nina Cecilia Olsson
Ordförande
Eva Nina Cecilia Olsson
Styrelseledamot
Lars Henrik Strandfors
Tillbaka till sidans topp