Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Stork Drives AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Stork Drives AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-02-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-03 |